1 |
श्री श्रीचन्द लाल बी.ए(कला)बी.ए(ऑनर्स)डिप.इन.एण्ड(लंदन)बी.ए.लॉ |
26.01.1950 से 06.01.1963 |
2 |
श्री इनायतुर रहमान(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
07.01.1963 से18.11.1966 |
3 |
श्री राज नन्दन ठाकुर(कार्यकारी सचिव) |
18.11.1966 से05.05.1967 |
4 |
श्री चन्द्रिका प्र. सिन्हा(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
06.05.1967 से 21.04.1968 |
5 |
श्री राज नन्दन ठाकुर(कार्यकारी सचिव) |
22.04.1968 से 02.11.1968 |
6 |
श्री मुनेश्वरी सहाय(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
03.11.1968 से 24.08.1972 |
7 |
श्री मदन मोहन सहाय( जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
25.08.1972 से 01.07.1975 |
8 |
श्री इन्दु भूषण सिंहा,(कार्यकारी सचिव) |
02.07.1975 से 18.08.1975 |
9 |
श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
19.08.1975 से 31.08.1978 |
10 |
श्री इन्दु भूषण सिंहा(कार्यकारी सचिव) |
01.09.1978 से 04.12.1980) |
11 |
श्री सच्चिदा नन्द झा(जिला एवं न्यायाधीश) |
05.12.1980 से 31.07.1982 |
12 |
श्री इन्दु भूषण सिंहा(कार्यकारी सचिव) |
01.08.1982 से 21.04.1983 |
13 |
श्री राम नारायण लाल(जिला एवं न्यायाधीश) |
22.04.1983 से 08.12.1984 |
14 |
श्री इन्दु भूषण सिंहा(कार्यकारी सचिव) |
09.02.1984 से 30.04.1985 |
15 |
श्री अनिरुद्ध प्रसाद चौब(कार्यकारी सचिव) |
30.04.1985 से 18.06.1985 |
16 |
श्री कृष्णदेव शर्मा(जिला एंव न्यायाधीश) |
19.06.1985 से 29.08.1985 |
17 |
श्री अनिरुद्ध प्रसाद चौबे(कार्यकारी सचिव) |
30.08.1985 से 31.01.1986 |
18 |
श्री जवाहरलाल जायसवाल(कार्यकारी सचिव) |
01.02.1986 से 21.06.1987 |
19 |
श्री ओम प्रकाश(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
22.06.1987 से 31.07.1989 |
20 |
श्री लल्लन प्रसाद(कार्यकारी सचिव) |
01.08.1989 से 31.12.1989 |
21 |
श्री वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा(कार्यकारी सचिव) |
01.01.1990 से 06.03.1990 |
22 |
श्री सिद्धेश्वर नारायण(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
07.03.1990 से 23.05.1994 |
23 |
श्री सच्चिदा प्रसाद(कार्यकारी सचिव) |
24.05.1994 से 06.12.1994 |
24 |
श्री नवल किशोर प्रसाद(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
06.12.1994 से 30.06.1997 |
25 |
श्री सच्चिदा प्रसाद(कार्यकारी सचिव) |
01.07.1997 से 31.12.1997 |
26 |
श्री जयनाथ ठाकुर(कार्यकारी सचिव) |
01.01.1998 से 31.01.1998 |
27 |
श्री एस एम.अंसारी(कार्यकारी सचिव) |
01.02.1998 से 09.12.1998 |
28 |
श्री पृथ्वी नारायण शाहन(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
10.12.1998 से 09.08.1999 |
29 |
श्री एस.एम अंसारी(कार्यकारी सचिव) |
10.08.1999 से 30.06.2002 |
30 |
श्री स्वामी नाय यादव(कार्यकारी सचिव) |
01.07.2002 से 12.12.2002 |
31 |
श्री एस. एम. महफूज आलम(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
13.12.2002 से 23.01.2005 |
32 |
श्री कपिलदेव प्रसाद(कार्यकारी सचिव) |
24.01.2005 से 08.05.2006 |
33 |
श्री मुंगेश्वर साहु(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
09.05.2006 से 14.03.2010 |
34 |
श्री बाबूलाल अग्रवाल(कार्यकारी सचिव) |
15.03.2010 से 16.10.2011 |
35 |
श्री प्रभात कुमार झा (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
17.10.2011 से 20.04.2014 |
36 |
श्री शेखर प्रबल(कार्यकारी सचिव) |
21.04.2014 से 31.12.2015 |
37 |
श्री ध्रुव नारायण पाठक(कार्यकारी सचिव) |
01.01.2016 से 19.04.2016 |
38 |
श्री सुनील कुमार पंवार(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
20.04.2016 से 07.12.2018 |
39 |
श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव(कार्यकारी सचिव) |
08.12.2018 से 31.12.2018 |
40 |
श्री कौशल किशोर(कार्यकारी सचिव) |
01.01.2019 से 31.01.2019 |
41 |
श्री विनोद कुमार(कार्यकारी सचिव) |
01.02.2019 से 30.09.2022 |
42 |
श्री विनोद कुमार(कार्यकारी सचिव) |
01.10.2022 से 30.09.2022 (संविदा) |
42 |
श्री कमलेन्दु कुमार सिंह(प्रभारी सचिव) |
01.10.2023 से 20.11.2023 |
43 |
श्री अखिलेश कुमार झा(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) |
21.11.2023 से |