बिहार विधान परिषद् के सदस्य जो मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री हुए हैं,की सूची
मुख्यमंत्री
क्रंमाक | नाम | विधान परिषद् कार्यकाल | मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल |
---|---|---|---|
1 | श्री महामाया प्रसाद सिन्हा | 7.5.1962 - 4.3.1967 | 5.3.1967 - 28.2.1968 |
2 | श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल | 31.1.1968 - | 1.3.1968 - 22.3.1968 |
3 | श्री हरिहर प्रसाद सिन्हा | 9.5.1960 - 1966 | 26.2.1969 - 22.6.1969 |
4 | श्री अब्दुल गफूर | 15.5.1968 - 8.3.1974 | 2.7.1973 - 11.4.1975 |
5 | डा. जगन्नाथ मिश्र | 15.5.1968 - 16.3.1972 | 11.4.1975-30.4.1977,8.6.1980-14.8.1983, 6.12.1989-10.3.1990 |
6 | श्री रामसुन्दर दास | 15.5.1968 - 6.5.1974 | 21.4.1979-17.2.1980, 8.5.1974-24.6.1977 |
7 | श्री भागवत झा आजाद | 7.5.1988 - 6.5.1994 | 14.2.1988 - 10.3.1989 |
8 | श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह | 20.7.1989 - 6.5.1990 | 11.3.1989 - 6.12.1989 |
9 | श्री लालू प्रसाद | 7.5.1990 - 6.5.1996 | 10.3.1990-28.3.1995, 4.4.1995-25.7.1997 |
10 | श्री नीतीश कुमार | 7.5.2006 - 6.5.2012 | 3.3.2000-11.3.2000, 24.11.2005- (वर्तमान) |
11 | श्रीमती राबड़ी देवी | 7.5.2006 - 6.5.2012 | 25.7.1997 - 11.2.1999, 9.3.1999 - 2.3.2000, 11.3.2000 - 6.3.2005 |
उप मुख्यमंत्री
क्रंमाक | नाम | विधान परिषद् कार्यकाल | मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल |
---|---|---|---|
1 | श्री सुशील कुमार मोदी | 7.5.2006 - 6.5.2012 | 24.11.2005- (वर्तमान) |